Stig Lundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1996 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOV PUB I/S (Ejer) |
Største overskud: | 316' DKK STIGS CYKELREJSER K/S (2019) |
Største underskud: | -272' DKK STIGS CYKELREJSER K/S (2023) |
Største egenkapital: | 988' DKK STIGS CYKELREJSER K/S (2019) |
Største gæld: | 895' DKK STIGS CYKELREJSER K/S (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos STIGS CYKELREJSER K/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET SC ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 i SKOV PUB I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Tom Bjørn Larsen at Stig Lundgaard stiftede SKOV PUB I/S den dag i december 1996. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Stig i 6 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SC ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
STIGS CYKELREJSER K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SC ApS
Direktørposter (2)
-
STIGS CYKELREJSER K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2012 -
KOMPLEMENTARSELSKABET SC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Aloe Vera Lundgaard v/Stig Lundgaard (Nu: Lundgaard Service v/Stig Lundgaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2014
Registreringsdato: 30.06.2014 -
STIGS CYKELREJSER K/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.06.2012
Registreringsdato: 21.06.2012 -
STIGS CYKELREJSER K/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.06.2012
Registreringsdato: 21.06.2012
Blå bog (fortsat)
Stig har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.06.1999 - 01.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
29.12.1996 - 30.04.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor STIGS CYKELREJSER K/S kunne fremvise et overskud på 316' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor STIGS CYKELREJSER K/S kunne fremvise et underskud på 272' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 272' DKK (STIGS CYKELREJSER K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 581' DKK (STIGS CYKELREJSER K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 125' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SC ApS).