Per Ravn Sørensen
Erhvervsaktiv: | 19. dec. 2013 - 10. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | AMBOLTEN 13 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -72' DKK AMBOLTEN 13 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 308' DKK AMBOLTEN 13 ApS (2014) |
Største gæld: | 1.053' DKK AMBOLTEN 13 ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AMBOLTEN 13 ApS (2 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Per Ravn Sørensen. Den første gang Per var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 i AMBOLTEN 13 ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Per Ravn Sørensen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2014.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor servicestationer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et underskud på 39' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. oktober 2016.
Tidslinje (6)
-
vegas sportsbar2022 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.08.2024
Registreringsdato: 10.08.2024 -
vegas sportsbar2022 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2022
Registreringsdato: 15.07.2022 -
AMBOLTEN 13 ApS (Ordførende direktør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2016
Registreringsdato: 18.10.2016
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 4 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
15.07.2022 - 10.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2013 - 18.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Ravn Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i AMBOLTEN 13 ApS der præsenterede et underskud på 72' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2013 til 2016 hos AMBOLTEN 13 ApS.