Jack Bjørn Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1996 (28 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JN REVISION OG RÅDGIVNING V/JACK NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 287.443' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2017) |
Største underskud: | -554.699' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 578.412' DKK ISS DANMARK A/S (Nu: ISS FACILITY SERVICES A/S) (2014) |
Største gæld: | 1.816.687' DKK BRAVIDA DANMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JN REVISION OG RÅDGIVNING V/JACK NIELSEN (28 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1996 ved JN REVISION OG RÅDGIVNING V/JACK NIELSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jack Bjørn Nielsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Jack nu bestreddet i 28 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JN REVISION OG RÅDGIVNING V/JACK NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
VIVA ENERGI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (106)
-
BRAVIDA DANMARK A/S (økonomidirektør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
OE El-Tekniq ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023 -
O E TEKNIQ ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jack har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2006 - 17.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.10.2023 - 04.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jack Bjørn Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved BRAVIDA DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 139.181' DKK.
Jack har i alt siddet i bestyrelsen hos 44 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 1 måned fra 2006 til 2024 hos BRAVIDA DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 74.147' DKK (BRAVIDA DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 16.334' DKK (SENIOR-SERVICE DANMARK A/S (Nu: Altiden Omsorg A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 461.944' DKK (BRAVIDA DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30.825' DKK (VIVA ENERGI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jack' netværk er Poul Henrik Hauge.