Torben Gjedde Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.254' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.798' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 9.362' DKK TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS (2021-22) |
Største gæld: | 9.994' DKK VINDE BAKKE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (36 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 ved MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS (tidligere ApS SPKR NR. 1940) i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør har Torben Gjedde Pedersen nu bestreddet i 36 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor murere. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 1.147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS
Via TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS
Direktørposter (1)
-
TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2004
Bestyrelsesposter (2)
-
MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2013 -
TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.10.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (21)
-
Skjoldborgs Vej 12 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
Skjoldborgs Vej 12 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.09.2019
Registreringsdato: 12.09.2019 -
BYGGEFIRMAET TGP-SEAS ApS (Nu: Udlejning af 15.03.2017 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2016
Registreringsdato: 21.01.2016
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
04.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.09.2019 - 19.04.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.06.2016 - 01.04.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.12.1987 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.02.2004 - 30.09.2020
Bestyrelsesmedlem
07.10.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS kunne fremvise et overskud på 2.254' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS kunne fremvise et underskud på 2.798' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.147' DKK (MURERFIRMAET TORBEN PEDERSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 531' DKK (VINDE BAKKE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 8.569' DKK (TORBEN PEDERSEN HOLDING, SKIVE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -562' DKK (BYGGEFIRMAET TGP-SEAS ApS (Nu: Udlejning af 15.03.2017 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Søren Gjedde Pedersen.