Jacob Kristian Skovgaard Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1979 (45 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND JACOB SKOVGAARD MORTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 355' DKK Bæklund Design ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 665' DKK Bæklund Design ApS (2023) |
Største gæld: | 278' DKK Bæklund Design ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Bæklund Design ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND JACOB SKOVGAARD MORTENSEN (45 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor for længe siden i LANDMAND JACOB SKOVGAARD MORTENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jacob Kristian Skovgaard Mortensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jacob nu besiddet i 45 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND JACOB SKOVGAARD MORTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bæklund Design ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bæklund Design ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Bæklund Design ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.11.2019
Registreringsdato: 28.11.2019 -
Bæklund Design ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.11.2019
Registreringsdato: 28.11.2019 -
I/S EUCALYPTUS FILMUDLEJNING (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009
Blå bog (fortsat)
Jacob har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1979 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
31.12.1993 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2002 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.08.1993 - 30.09.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Bæklund Design ApS fremviste et overskud på 355' DKK.