Arne Kirkegaard Mouritsen
Karrieren startede hos: | ARNE KIRKEGÅRD MOURITSEN (Ejer) |
Største overskud: | 6.869' DKK Århusvej 60 ApS (Nu: TF-Cars ApS) (2017) |
Største underskud: | -706' DKK EVERGREEN 2007 ApS (2014) |
Største egenkapital: | 10.841' DKK SKANDERBORG MØLLEGAARD ApS (Nu: EOS 2000 A/S) (2023) |
Største gæld: | 13.814' DKK EVERGREEN 2007 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MICEMA EJENDOMME ApS (2021) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Arne Kirkegaard Mouritsen. Den første gang Arne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1973 hos ARNE KIRKEGÅRD MOURITSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Arne Kirkegaard Mouritsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Arne i 50 år 3 måneder, før stoppet d. 5. marts 2024.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. marts 2024.
Tidslinje (48)
-
SKANDERBORG MØLLEGAARD ApS (Nu: EOS 2000 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
EVERGREEN 2014 ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
ELLELAUSPARKEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024
Blå bog (fortsat)
Arne har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 50 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.02.2014 - 19.04.2024
Reel ejer
21.10.2021 - 06.03.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.05.2012 - 03.09.2012
Ejer
01.12.2014 - 06.03.2024
Direktør
24.08.2015 - 19.04.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.11.2006 - 19.04.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Reel ejer og Direktør
31.07.2002 - 19.04.2024
Ejer
31.07.2002 - 06.03.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
20.08.1976 - 19.04.2024
Direktør
20.08.1976 - 30.06.1993
Ejer
20.08.1976 - 06.03.2024
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KIRK-MORT AF 2002 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.870' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor EVERGREEN 2007 ApS kunne offentliggøre et underskud på 706' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 508' DKK (MICEMA EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 465' DKK (ELLELAUSPARKEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.841' DKK (SKANDERBORG MØLLEGAARD ApS (Nu: EOS 2000 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.772' DKK (EVERGREEN 2007 ApS).