Ricardo Cano Tomas
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIRUM FRUGT & GRØNT V/RICARDO TOMAS (Ejer) |
Største overskud: | 82' DKK SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (2018) |
Største underskud: | -281' DKK SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (2014) |
Største egenkapital: | 13' DKK SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (2019) |
Største gæld: | 453' DKK SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CANA Group ApS (12 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 ved VIRUM FRUGT & GRØNT V/RICARDO TOMAS som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Ricardo Cano Tomas der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ricardo i 7 måneder, før fratrædelsen den 20. august 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen frugt- og grøntforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 20. august 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CANA Group ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CANA Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
CANA Group ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.05.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014 -
SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2014
Registreringsdato: 01.04.2014 -
Cana Catering I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2012
Registreringsdato: 30.09.2012
Blå bog (fortsat)
Ricardo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
23.05.2012 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2014 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2012 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.01.1999 - 20.08.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) fremviste et overskud på 82' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SPORTSCAFÉEN GVI ApS (Nu: CANA Group ApS) fremviste et underskud på 281' DKK.