Rasmus Samsøe
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARABOL EKSPERTEN I/S (Ejer) |
Største overskud: | 5.409' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Største underskud: | -770' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 10.215' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2020-21) |
Største gæld: | 4.182' DKK SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SAMSØE & SCHARF ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af ST Teknik v/Rasmus Samsøe (13 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 hos PARABOL EKSPERTEN I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Per Tvede Rantzau, Flemming Jensen at Rasmus Samsøe stiftede PARABOL EKSPERTEN I/S den dag i januar 1998. Titlen som Ejer og Stifter havde Rasmus i 2 år 5 måneder, inden stoppet den 30. juni 2000.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rasmus Samsøe Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SAMSØE & SCHARF ApS
Via Rasmus Samsøe Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Rasmus Samsøe Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
XRS Trading ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2023
Registreringsdato: 10.11.2023 -
XRS Trading ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2022
Registreringsdato: 24.08.2022 -
SA&SC Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2021
Registreringsdato: 16.06.2021
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
27.07.2020 - 10.11.2023
Direktør
27.07.2020 - 24.08.2022
Reel ejer
01.01.2022 - 10.11.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
27.04.2021 - 16.06.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
24.08.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2011 - 27.04.2021
Reel ejer
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2009 - 12.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Samsøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rasmus Samsøe Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.773' DKK. Gennem sit holdingselskab Rasmus Samsøe Holding ApS har Rasmus dermed også andele i SAMSØE & SCHARF ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Rasmus Samsøe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SAMSØE & SCHARF ApS landede et overskud på 5.409' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SAMSØE & SCHARF ApS landede et underskud på 770' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 18' DKK (Rasmus Samsøe Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.773' DKK (Rasmus Samsøe Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.406' DKK (SAMSØE & SCHARF ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Christian Sønnersgaard Scharf.