Dean Patrick Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. dec. 2015 (8 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Multihandel IVS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af PonyPower (4 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2015 hos Multihandel IVS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Dean Patrick Olsen i 8 måneder, før stoppet d. 25. august 2016.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. oktober 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PonyPower
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
PonyPower (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2020
Registreringsdato: 13.03.2020 -
Multihandel IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2016
Registreringsdato: 25.08.2016 -
Multihandel IVS
Tilknyttet som direktørDato: 10.12.2015
Registreringsdato: 10.12.2015
Blå bog (fortsat)
Dean har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.12.2015 - 25.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab