Lars Krohn Hansen
Karrieren startede hos: | BOLIGSELSKABET AF 9. FEBRUAR 1929 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for nu meget længe siden i BOLIGSELSKABET AF 9. FEBRUAR 1929 A/S (tidligere HANDELS- OG INGENIØRFIRMAET B. KROHN-HANSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Krohn Hansen i 23 år 1 måned, før fratrædelsen d. 22. marts 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. marts 1996.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krohn Hansen Energi v/Lars Krohn Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
KROHN HANSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2003
Registreringsdato: 24.11.2003 -
KROHN HANSEN ENERGI ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.11.2003
Registreringsdato: 24.11.2003 -
Krohn Hansen Energi v/Lars Krohn Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2003
Registreringsdato: 01.10.2003
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.11.2000 - 24.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1994 - 10.02.1997
Direktør
01.02.1994 - 14.11.1997
Direktør
08.01.2000 - 24.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1995 - 30.06.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.11.1990 - 14.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab