Johannes Jensen Villadsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 1994 (30 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHANNES JENSEN VILLADSEN (Ejer) |
Største overskud: | 612' DKK Thorumgaard Jersey ApS (2022-23) |
Største underskud: | -7' DKK SKIVE ØKO BIOGAS ApS (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2013 ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.066' DKK Thorumgaard Jersey ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.800' DKK Thorumgaard Jersey ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Thorumgaard Jersey ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af JOHANNES JENSEN VILLADSEN (30 år 4 måneder) |
Det startede i 1994 i JOHANNES JENSEN VILLADSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Johannes Jensen Villadsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer og Stifter har Johannes nu bestreddet i 30 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JOHANNES JENSEN VILLADSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
J Villadsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Thorumgaard Jersey ApS
Via J Villadsen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
J Villadsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2021
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
J Villadsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
J Villadsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2021
Registreringsdato: 01.04.2021 -
SKIVE ØKO BIOGAS ApS (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2013 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2013
Registreringsdato: 30.05.2013
Blå bog (fortsat)
Johannes har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 30 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
30.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2010 - 30.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Johannes Jensen Villadsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J Villadsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 412' DKK. Gennem holdingselskabet J Villadsen Holding ApS har Johannes derfor også andele i Thorumgaard Jersey ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Johannes Jensen Villadsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor J Villadsen Holding ApS kunne fremvise et overskud på 189' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 612' DKK (Thorumgaard Jersey ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.066' DKK (Thorumgaard Jersey ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 136' DKK (SKIVE ØKO BIOGAS ApS (Nu: RÅDGIVNINGSSELSKABET AF 30. MAJ 2013 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Johannes' netværk er Gorm Villadsen.