Aage Kristensen
Karrieren startede hos: | CHRISTIANSHEDE PLANTAGE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 812' DKK ETP CONSULT A/S (2015) |
Største underskud: | -549' DKK ETP CONSULT A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.322' DKK AAGE KRISTENSEN ApS (2021) |
Største gæld: | 2.542' DKK ETP CONSULT A/S (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ETP CONSULT A/S (2023) |
Karrieren som erhvervsperson startede for nu meget længe siden i CHRISTIANSHEDE PLANTAGE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Aage Kristensen i 52 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 27. juni 2009.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAGE KRISTENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AAGE KRISTENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2011
Tidslinje (22)
-
ETP CONSULT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2013
Registreringsdato: 13.11.2013 -
ETP CONSULT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2013
Registreringsdato: 25.04.2013 -
AAGE KRISTENSEN ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2011
Registreringsdato: 06.09.2011
Blå bog (fortsat)
Aage har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 68 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejer
06.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2013 - 13.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1986 - 31.08.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
07.08.1956 - 27.06.2009
Direktør
07.08.1956 - 27.06.2009
Bestyrelsesmedlem
27.06.2009 - 15.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.06.1999 - 06.01.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Aage har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 52 år 10 måneder fra 1956 til 2009 hos CHRISTIANSHEDE PLANTAGE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 374' DKK (AAGE KRISTENSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 453' DKK (ETP CONSULT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.115' DKK (AAGE KRISTENSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 486' DKK (ETP CONSULT A/S).