Knud Sundgaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1975 (49 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Okr Cleaning (Ejer) |
Største overskud: | 8.308' DKK OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -1.995' DKK KSH HOLDING, VITVED ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.032' DKK OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 3.912' DKK OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Okr Cleaning (29 år 8 måneder) |
Det startede for alvor for nu mange år siden hos Okr Cleaning (tidligere OKR CLEANING V/KNUD SUNDGAARD HANSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Knud Sundgaard Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Knud i 29 år 8 måneder, før stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KSH HOLDING, VITVED ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KSH HOLDING, VITVED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
EPIKA IVS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022 -
EPIKA IVS
Tilknyttet som direktørDato: 15.10.2018
Registreringsdato: 15.10.2018 -
OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2013
Registreringsdato: 19.12.2013
Blå bog (fortsat)
Knud har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
08.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.10.2018 - 31.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.02.2005 - 01.07.2010
Bestyrelsesmedlem
19.05.2010 - 19.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2010 - 08.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1975 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor KSH HOLDING, VITVED ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.940' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor KSH HOLDING, VITVED ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.995' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.302' DKK (OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 12' DKK (KSH HOLDING, VITVED ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.834' DKK (OKR CLEANING ApS (Nu: AEROVIT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 873' DKK (KSH HOLDING, VITVED ApS).