Irene Haukohl Jarnved
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Irene Jarnved (Ejer) |
Største overskud: | 146' DKK BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) (2023) |
Største underskud: | -61' DKK BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 9' DKK BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) (2023) |
Største gæld: | 372' DKK BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Jarnved Holding IVS (Nu: Jarnved Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Irene Jarnved (29 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 ved Irene Jarnved (tidligere ET GLAD HUNDELIV HUNDEADFÆRDSTERAPEUT IRENE HAUKOHLJARNVED) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Irene Haukohl Jarnved og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Irene nu bestreddet i 29 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen andre forlystelser og fritidsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Irene Jarnved
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jarnved Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
J&J - by Irene Jarnved ApS
Via Jarnved Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jarnved Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2019 -
J&J - by Irene Jarnved ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.07.2019
Tidslinje (14)
-
J&J by Jarnved&Jacobsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Skolehunden.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.07.2019
Registreringsdato: 23.07.2019
Blå bog (fortsat)
Irene har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43,75% -
Stifter og Ejer
01.11.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 31.12.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2015 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
23.01.2017 - 01.12.2018
Ejer
23.01.2017 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Irene Haukohl Jarnved er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jarnved Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -30' DKK. Igennem holdingselskabet Jarnved Holding ApS har Irene derfor også ejerandele i J&J - by Irene Jarnved ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Irene Haukohl Jarnved, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) kunne offentliggøre et overskud på 146' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS) kunne offentliggøre et underskud på 61' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 146' DKK (BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (Jarnved Holding IVS (Nu: Jarnved Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (BiiBiiB ApS (Nu: J&J - by Irene Jarnved ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (Jarnved Holding IVS (Nu: Jarnved Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Irene' netværk er Lene Jacobsen.