Jørgen Møller Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | M J KØLETEKNIK V/JØRGEN MØLLER JENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 215' DKK KØLE JØRGEN ApS (2022) |
Største underskud: | -88' DKK KØLE JØRGEN ApS (2019) |
Største egenkapital: | 137' DKK KØLE JØRGEN ApS (2019) |
Største gæld: | 108' DKK KØLE JØRGEN ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KØLE JØRGEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af KØLE JØRGEN ApS (19 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1989 hos M J KØLETEKNIK V/JØRGEN MØLLER JENSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jørgen Møller Jensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jørgen i 14 år, inden stoppet den 30. september 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2003.
Tidslinje (6)
-
KØLE JØRGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
KØLE JØRGEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.08.2023
Registreringsdato: 03.08.2023 -
M J KØLETEKNIK V/JØRGEN MØLLER JENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2003
Registreringsdato: 30.09.2003
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2003 - 19.09.2023
Reel ejer
01.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.1989 - 30.09.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KØLE JØRGEN ApS fremviste et overskud på 215' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KØLE JØRGEN ApS fremviste et underskud på 88' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Torben Korsager Andersen.