Per Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1978 (45 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Emma Line Grej v/Per Jensen (Stifter) |
Største overskud: | 36' DKK Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS) (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 76' DKK Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS) (2023) |
Største gæld: | 593' DKK Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Emma Line Grej v/Per Jensen (45 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved Emma Line Grej v/Per Jensen (tidligere ELLINOR T 238 PER JENSEN) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Per Jensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Per nu besiddet i 45 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Emma Line Grej v/Per Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bodil Vind 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bodil Vind 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2019
Registreringsdato: 06.03.2019 -
Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 06.03.2019
Registreringsdato: 06.03.2019 -
Lea L 61 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2015
Registreringsdato: 30.12.2015
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 45 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2013 - 30.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2001 - 30.09.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Bodil Vind 2019 IVS (Nu: Bodil Vind 2019 ApS) landede et overskud på 36' DKK.