Ivan Lisbygd
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 1987 (37 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FA HANS LARSEN V/ULLA OG IVAN LISBYGD (Ejer) |
Største overskud: | 4.504' DKK HL MODE A/S (2020-21) |
Største underskud: | -478' DKK HL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HL HOLDING, HILLERØD ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 28.687' DKK HL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HL HOLDING, HILLERØD ApS) (2014) |
Største gæld: | 12.833' DKK HL MODE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos HL MODE A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af HL HOLDING, HILLERØD ApS (23 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1987 ved FA HANS LARSEN V/ULLA OG IVAN LISBYGD som Ejer. Ivan Lisbygd købte en andel af virksomheden den 30. april 1987 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Ivan af: Ulla Randi Lisbygd. Rollen som Ejer havde Ivan i 13 år 1 måned, før fratrædelsen den 26. juni 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen dametøjsforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 26. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HL HOLDING, HILLERØD ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
HL HOLDING, HILLERØD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2000
Bestyrelsesposter (2)
-
HL MODE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.2002 -
LISBYGD EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2021
Ejendomme (5)
Tidslinje (20)
-
LISBYGD EJENDOMME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2021
Registreringsdato: 14.10.2021 -
LISBYGD EJENDOMME A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2021
Registreringsdato: 13.10.2021 -
Slotsgade 28 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2018
Registreringsdato: 26.03.2018
Blå bog (fortsat)
Ivan har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.05.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
19.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2000 - 29.05.2017
Direktør
12.02.2016 - 30.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - 13.10.2021
Bestyrelsesmedlem
14.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.02.2017 - 26.03.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ivan Lisbygd er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HL HOLDING, HILLERØD ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.776' DKK. Igennem sit holdingselskab HL HOLDING, HILLERØD ApS har Ivan dermed også ejerandele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Ivan Lisbygd, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HL HOLDING, HILLERØD ApS) fremviste et overskud på 1.058' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor HL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HL HOLDING, HILLERØD ApS) fremviste et underskud på 478' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.792' DKK (HL MODE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.776' DKK (HL HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: HL HOLDING, HILLERØD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 673' DKK (Michele Lisbygd Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Michele Lisbygd.