Gøkhan Yagci
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1996 - 30. sep. 1999 |
Karrieren startede hos: | KONGERSLEV PIZZA OG KEBAB HOUSE V/GØKHAN YAGCI & HACI-NEBI YAGCI (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Pizza King (4 år 5 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Gøkhan Yagci. Første gang Gøkhan var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 1996 ved KONGERSLEV PIZZA OG KEBAB HOUSE V/GØKHAN YAGCI & HACI-NEBI YAGCI i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Haci-Nebi Yagci at Gøkhan Yagci stiftede KONGERSLEV PIZZA OG KEBAB HOUSE V/GØKHAN YAGCI & HACI-NEBI YAGCI den dag i oktober 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Gøkhan i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. september 1999.
Virksomheden opererede indenfor branchen cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 1999.
Tidslinje (4)
-
Pizza King (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Pizza King (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
KONGERSLEV PIZZA OG KEBAB HOUSE V/GØKHAN YAGCI & HACI-NEBI YAGCI (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.1999
Registreringsdato: 30.09.1999
Blå bog (fortsat)
Gøkhan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 7 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2020 - 10.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.1996 - 30.09.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager