Georg Boas
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 1995 (29 år) |
Karrieren startede hos: | GEORG BOAS (Ejer) |
Største overskud: | 2.340' DKK BOAS OG TRØIGAARD ApS (Nu: BOAS ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.049' DKK G. Boas Ejendomme ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.607' DKK G. Boas Holding ApS (2021-22) |
Største gæld: | 18.194' DKK G. Boas Ejendomme ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BOAS OG TRØIGAARD ApS (Nu: BOAS ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BOAS ApS (26 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1995 i GEORG BOAS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Georg Boas der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Georg i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
G. Boas Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BOAS ApS
Via G. Boas Holding ApS -
G. Boas Ejendomme ApS
Via G. Boas Holding ApS
Direktørposter (3)
-
BOAS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.1998 -
G. Boas Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2016 -
G. Boas Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
G. Boas Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2022
Registreringsdato: 24.05.2022 -
BOAS OG TRØIGAARD ApS (Nu: BOAS ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.02.2016
Registreringsdato: 23.02.2016 -
G. Boas Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.02.2016
Registreringsdato: 23.02.2016
Blå bog (fortsat)
Georg har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.04.1998 - 23.02.2016
Reel ejer
28.04.1998 - Stadig aktiv
Direktør
29.04.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.05.2000 - 14.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.09.1995 - 31.12.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Georg Boas er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn G. Boas Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.631' DKK. Gennem holdingselskabet G. Boas Holding ApS har Georg derfor også andele i BOAS ApS (100%) & G. Boas Ejendomme ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Georg Boas, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor BOAS OG TRØIGAARD ApS (Nu: BOAS ApS) kunne fremvise et overskud på 2.340' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor G. Boas Ejendomme ApS kunne fremvise et underskud på 1.049' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.049' DKK (G. Boas Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.631' DKK (G. Boas Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -776' DKK (G. Boas Ejendomme ApS).