Johnny Molin
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1977 (47 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KARL MOLIN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.459' DKK ASX 11563 ApS (Nu: ARECO PROFILES A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -6.466' DKK ASX 11563 ApS (Nu: ARECO PROFILES A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 57.025' DKK ASX 11563 ApS (Nu: ARECO PROFILES A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 61.819' DKK ASX 11563 ApS (Nu: ARECO PROFILES A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af TØMMERHANDEL/SKOVBRUG V/JOHNNY MOLIN (33 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor for nu flere år siden ved KARL MOLIN HOLDING A/S (tidligere KARL MOLIN MASKINFABRIK OG HANDELSFIRMA A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Johnny Molin i 21 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. juni 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J. MOLIN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Profil Tech ApS
Via J. MOLIN HOLDING ApS -
Himmerlands Handel ApS
Via J. MOLIN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Himmerlands Handel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2021 -
J. MOLIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2008 -
Profil Tech ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Himmerlands-Maskiner ApS (Nu: Himmerlands Handel ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.02.2021
Registreringsdato: 17.02.2021 -
Profil Tech ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2019
Registreringsdato: 20.12.2019 -
J. MOLIN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019
Blå bog (fortsat)
Johnny har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.05.2008 - 19.05.2019
Direktør
30.05.2008 - Stadig aktiv
Ejer
20.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.03.1985 - 08.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1987 - 14.09.2016
Direktør
20.06.2007 - 19.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Johnny Molin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J. MOLIN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.376' DKK. Igennem sit holdingselskab J. MOLIN HOLDING ApS har Johnny dermed også ejerandele i Profil Tech ApS (100%) og Himmerlands Handel ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Johnny Molin, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor J. MOLIN HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.140' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ASX 11563 ApS (Nu: ARECO PROFILES A/S) fremviste et underskud på 6.466' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 304' DKK (Himmerlands-Maskiner ApS (Nu: Himmerlands Handel ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.014' DKK (Profil Tech ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.376' DKK (J. MOLIN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15' DKK (Himmerlands-Maskiner ApS (Nu: Himmerlands Handel ApS)).