Jette Brønserud Krebs
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | Rubæk Sko v/Jette og Jørgen Krebs (Ejer) |
Største overskud: | 15.249' DKK SHOE-D-VISION AMBA (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 107.181' DKK SHOE-D-VISION AMBA (2023) |
Største gæld: | 142.532' DKK SHOE-D-VISION AMBA (2014) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos SHOE-D-VISION AMBA (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rubæk Sko v/Jette og Jørgen Krebs (27 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1997 i Rubæk Sko v/Jette og Jørgen Krebs (tidligere RUBÆK SKO V/JETTE BRØNSERUD RUBÆK KREBS/ JØRGEN RUBÆK KREBS) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jette Brønserud Krebs og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Jette nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen skotøjsforretninger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rubæk Sko v/Jette og Jørgen Krebs
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
SHOE-D-VISION AMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2013
Registreringsdato: 23.03.2013 -
SKOKOMPAGNIET SMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2013
Registreringsdato: 23.02.2013 -
SHOE-D-VISION AMBA (Nu: SELSKABET AF 14.04.2008 AMBA)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2008
Registreringsdato: 12.09.2008
Blå bog (fortsat)
Jette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2008 - 23.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2007 - 23.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.03.2007 - 12.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2007 til 2013 hos SKOKOMPAGNIET SMBA.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.249' DKK (SHOE-D-VISION AMBA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107.181' DKK (SHOE-D-VISION AMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36.895' DKK (SKOKOMPAGNIET SMBA).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Hans-Mickael Simonsen Hansen.