Christian Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1992 (32 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christian Petersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.114' DKK SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS) (2022) |
Største underskud: | -1.613' DKK FRØSALGET (Nu: Overdragelsesselskabet af 19.09 2016 amba) (2014-15) |
Største egenkapital: | 8.196' DKK FRØSALGET (Nu: Overdragelsesselskabet af 19.09 2016 amba) (2013-14) |
Største gæld: | 9.260' DKK SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christian Petersen (32 år 7 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 1992 ved Christian Petersen (tidligere Cpc Computer/Christian Petersen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Petersen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Christian nu bestreddet i 32 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fjerkræavl.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Christian Petersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Birkelund Demeter ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Birkelund Demeter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.02.2020
Registreringsdato: 25.02.2020 -
SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Birkelund Æg I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
01.03.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.09.2010 - 30.06.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
30.07.2003 - 13.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2003 - 04.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SØNDERJYSK BIOENERGI ApS (Nu: Birkelund Demeter ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.114' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Heinrich Frank Lüllau.