Rita Aase Finnerup
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1975 (48 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINNERUP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.661' DKK HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.727' DKK ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 33.541' DKK HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS (2019-20) |
Største gæld: | 25.551' DKK ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FINNERUP A/S (45 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for længe siden i FINNERUP A/S (tidligere ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP) som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Direktør havde Rita Aase Finnerup i 18 år 6 måneder, inden stoppet d. 10. juni 1994.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af andre møbler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 2.727' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
FINNERUP LEASING ApS
Ejerandel: 100% -
BØDKERVEJ 11 ApS
Ejerandel: 100% -
Holdingselskabet RF ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS
Via Holdingselskabet RF ApS
Direktørposter (3)
-
Holdingselskabet RF ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
FINNERUP LEASING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.1996 -
BØDKERVEJ 11 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2021
Registreringsdato: 15.03.2021 -
Holdingselskabet 3 x F2 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021 -
HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 04.02.2021
Registreringsdato: 04.02.2021
Blå bog (fortsat)
Rita har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
16.04.2008 - Stadig aktiv
Ejer
16.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
09.12.1975 - 15.03.2021
Ejerandel: 12,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2021 - 04.02.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
07.11.2000 - Stadig aktiv
Ejer
27.12.2000 - 04.02.2021
Reel ejer
27.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5%
Rita Aase Finnerup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet RF ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.995' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet RF ApS har Rita dermed også ejerandele i HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rita Aase Finnerup, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor HOLDINGSELSKABET 3 X F ApS fremviste et overskud på 8.661' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor FINNERUP TRADING ApS (Nu: FINNERUP LEASING ApS) fremviste et underskud på 1.241' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.460' DKK (FINNERUP TRADING ApS (Nu: FINNERUP LEASING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.727' DKK (ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.062' DKK (FINNERUP TRADING ApS (Nu: FINNERUP LEASING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.982' DKK (ANPARTSSELSKABET OLE FINNERUP (Nu: FINNERUP A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Rita' netværk er Klaus Finnerup.