Jesper Leif Bjørnvig
Erhvervsaktiv siden: | 22. apr. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZODIAK ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 209' DKK LEMETA ApS METALVARER (Nu: ZODIAK ApS) (2023) |
Største gæld: | 0' DKK LEMETA ApS METALVARER (Nu: ZODIAK ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZODIAK ApS (48 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for flere år siden ved ZODIAK ApS (tidligere LEMETA ApS METALVARER) i rollen som Ejer og Direktør. Jesper Leif Bjørnvig erhvervede virksomheden ZODIAK ApS d. 22. april 1976. Jesper har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Jesper nu bestreddet i 48 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Her 48 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ZODIAK ApS
Ejerandel: 100% -
J BJØRNVIG/C P JAKOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
ZODIAK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.1976
Tidslinje (9)
-
J. BJØRNVIG FINANS ApS (Nu: ZODIAK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2010
Registreringsdato: 20.12.2010 -
J. BJØRNVIG FINANS ApS (Nu: ZODIAK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.05.1996
Registreringsdato: 13.05.1996 -
J. BJØRNVIG FINANS ApS (Nu: ZODIAK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.1994
Registreringsdato: 24.01.1994
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.01.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
22.04.1976 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.01.1994 - 20.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.09.1978 - 31.08.1993
Ejerandel: Intet ejerskab