Anne Inge Kamilla Schmidt
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAHN Entreprise v/Christiane Anneli Schmidt (Ejer) |
Største overskud: | 13' DKK 6B ApS (2019) |
Største underskud: | -176' DKK 6B ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 74' DKK 6B ApS (2016-17) |
Største gæld: | 244' DKK 6B ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAHN Entreprise v/Christiane Anneli Schmidt (31 år 8 måneder) |
Det hele startede i 1993 ved HAHN Entreprise v/Christiane Anneli Schmidt (tidligere Anne Gausbo Vikarservice v/Anne Schmidt) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anne Inge Kamilla Schmidt og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Anne nu bestreddet i 31 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor anden undervisning i.a.n..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAHN Entreprise v/Christiane Anneli Schmidt
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
6B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022
Tidslinje (8)
-
6B ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
NEWFUR IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 04.05.2017
Registreringsdato: 04.05.2017 -
NEWFUR IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.01.1993 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
22.10.2014 - 04.05.2017
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
27.07.2010 - 25.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Hans Wolfsberg Schmidt.