Peter Grau
Erhvervsaktiv siden: | 20. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARTREDERIET VENUS V (Ejer) |
Største overskud: | 9.477' DKK GRAU GROUP HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -13.697' DKK Rool Steel A/S (2015) |
Største egenkapital: | 15.563' DKK GRAU GROUP HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 26.878' DKK OCEAN7 HOLDING ApS (Nu: Anpartsselskabet af 1. Februar 19) (2013-14) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos Rool Steel A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRAU SHIPPING ApS (19 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1997 hos PARTREDERIET VENUS V i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne HANDELSSELSKABET THORØ NIELSEN A/S, JULIUS MORTENSEN SHIPPING A/S, ALBA SHIPPING A/S at Peter Grau stiftede PARTREDERIET VENUS V den dag i januar 1997. Titlen som Ejer og Stifter bestred Peter i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 16. april 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen rederivirksomhed, fragtfart. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. april 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRAU GROUP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TRIANGLE INVEST ApS
Via GRAU GROUP HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TRIANGLE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2010 -
GRAU GROUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2012
Tidslinje (45)
-
REDERIET GRAU ApS (Nu: GRAU SHIPPING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.07.2022
Registreringsdato: 26.07.2022 -
OCEAN7 AGENCY ApS (Nu: Selskabet af 1. september 2017 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2018
Registreringsdato: 20.04.2018 -
Triangle Properties ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2018
Registreringsdato: 05.01.2018
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
10.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
13.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
10.06.2003 - 26.07.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
30.09.2015 - 09.07.2018
Direktør
30.09.2015 - 05.01.2018
Ejerandel: 30% -
Direktør
30.11.2014 - 20.04.2018
Reel ejer
01.04.2017 - 20.04.2018
Ejerandel: 100%
Peter Grau er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRAU GROUP HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.563' DKK. Gennem holdingselskabet GRAU GROUP HOLDING ApS har Peter derfor også andele i TRIANGLE INVEST ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Peter Grau, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor GRAU GROUP HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 9.477' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TRIANGLE INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 798' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.520' DKK (GRAU GROUP HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 452' DKK (TRIANGLE INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.563' DKK (GRAU GROUP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.287' DKK (TRIANGLE INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Stefan Nordby Petersen.