Jytte Pagh
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skrivertøserne/Deep Clean v/Jytte Pagh (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skrivertøserne/Deep Clean v/Jytte Pagh (42 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1982 ved Skrivertøserne/Deep Clean v/Jytte Pagh (tidligere SKRIVERTØSERNE V/ JYTTE PAGH) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jytte Pagh og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jytte nu besiddet i 42 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor engroshandel med parfumerivarer og kosmetik.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Skrivertøserne/Deep Clean v/Jytte Pagh
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
Steam Clean Technology ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.03.2024
Registreringsdato: 04.03.2024 -
Steam Clean Technology ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2023
Registreringsdato: 16.08.2023 -
Steam Clean Technology ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jytte har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.04.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
04.02.2022 - 04.03.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.1989 - 21.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.07.1987 - 21.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.1990 - 28.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab