Claus Harris Skiern
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARRIS HANSEN BILER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.638' DKK HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S) (2023) |
Største underskud: | -163' DKK HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 5.545' DKK HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 10.368' DKK HARRIS HANSEN MOTOR A/S (2016) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos HARRIS HANSEN MOTOR A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FORTUN HOLDING A/S (27 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1986 hos HARRIS HANSEN BILER I/S som Ejer. Claus Harris Skiern købte en andel af virksomheden den 1. januar 1986 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Claus af: Jan Harris Hansen. Titlen som Ejer havde Claus i 17 år 11 måneder, inden stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FORTUN HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
Erhvervs-Ejendommen Fabriksvej 7 v/Claus Harris Skiern
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
FORTUN HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.1997
Tidslinje (14)
-
HARRIS HANSEN MOTOR A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
HARRIS HANSEN MOTOR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023 -
SUZUKI - OG MAZDA - FORHANDLERFORENINGEN I DANMARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2006
Registreringsdato: 22.05.2006
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2000 - 13.03.2023
Direktør
21.06.2002 - 13.03.2023
Reel ejer
01.01.2015 - 13.03.2023
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2002 - 22.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.1986 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
30.06.1997 - Stadig aktiv
Direktør
30.06.1997 - Stadig aktiv
Ejer
06.06.2000 - 21.09.2000
Ejer
22.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Claus Harris Skiern er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FORTUN HOLDING A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.545' DKK. Igennem sit holdingselskab FORTUN HOLDING A/S har Claus dermed også ejerandele i samt .
Du kan se koncerndiagram for Claus Harris Skiern, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S) fremviste et overskud på 1.638' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S) fremviste et underskud på 163' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.638' DKK (HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.545' DKK (HARRIS HANSEN BILER A/S (Nu: FORTUN HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.947' DKK (HARRIS HANSEN MOTOR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Anders Peter Drachmann.