Per Larsen
Karrieren startede hos: | PER LARSEN (Ejer) |
Største overskud: | 3.138' DKK CHPL HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -1.806' DKK CHPL HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 16.507' DKK CHPL HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.689' DKK SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS (2022) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS (2017) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos PER LARSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Per Larsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Per i 41 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2007.
Virksomheden specialiserede sig indenfor tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHPL HOLDING NR. 3 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CHPL HOLDING ApS
Via CHPL HOLDING NR. 3 ApS -
SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS
Via CHPL HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.06.2007 -
CHPL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2007 -
CHPL HOLDING NR. 3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
CHPL HOLDING NR. 4 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
CHPL HOLDING NR. 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
PER LARSEN. AABYBRO VILLABYGGERI ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 58 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
26.06.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Direktør
19.12.2012 - 13.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.12.2012 - 13.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Larsen er desuden ejer af holdingselskabet CHPL HOLDING ApS (ejer pt. 20%). Gennem holdingselskabet CHPL HOLDING ApS ejes der også andele i SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Per Larsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CHPL HOLDING ApS landede et overskud på 3.138' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CHPL HOLDING ApS landede et underskud på 1.806' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.129' DKK (CHPL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.507' DKK (CHPL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.438' DKK (SNEDKERMESTER PER LARSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Claus Larsen.