Jesper Møller
Erhvervsaktiv siden: | 23. sep. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | JMMSM HOLDING IVS (Direktør) |
Største overskud: | 74' DKK Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) (2020) |
Største underskud: | -422' DKK Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 27' DKK Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) (2017-18) |
Største gæld: | 413' DKK Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JMMSM HOLDING IVS (4 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2018 ved JMMSM HOLDING IVS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Marianne Sörevik Møller at Jesper Møller stiftede JMMSM HOLDING IVS den dag i september 2018. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter bestred Jesper i 3 år 4 måneder, før stoppet den 25. januar 2022.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2018-19 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ElektroPac V/Jesper Møller
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
JMMSM HOLDING IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.01.2023
Registreringsdato: 27.01.2023 -
Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2022
Registreringsdato: 19.08.2022 -
JMMSM HOLDING IVS
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
27.09.2018 - 30.01.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.09.2018 - 27.01.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
15.07.2019 - 19.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) kunne fremvise et overskud på 74' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Bifrost Biolabs IVS (Nu: Bifrost Biolabs ApS) kunne fremvise et underskud på 83' DKK.