Jan Kvist Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARTSREDERIET BLUE MARLIN (Ejer) |
Største overskud: | 14.253' DKK GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS (2022) |
Største underskud: | -5.802' DKK FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS (2019) |
Største egenkapital: | 40.579' DKK FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS (2023) |
Største gæld: | 390.066' DKK FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS (2019) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos TRIPLENINE FISH A/S (Nu: LOSSESELSKABET 999 A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS (25 år 2 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1998 hos PARTSREDERIET BLUE MARLIN med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Brian Lai Kristensen, Finn Møgelvang Jensen at Jan Kvist Nielsen stiftede PARTSREDERIET BLUE MARLIN den dag i november 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jan i 3 år 9 måneder, før stoppet d. 31. august 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS
Via GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS -
SUSANNE HIMMELBLÅ ApS
Via GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2005 -
SUSANNE HIMMELBLÅ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2006 -
GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2010
Ejendomme (4)
Tidslinje (21)
-
LOSSESELSKABET 999 A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
LOSSESELSKABET 999 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
MATERIELUDLEJNINGEN GRENAA ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2021
Registreringsdato: 16.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
06.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
28.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.06.2012 - 31.12.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.06.2012 - 01.02.2023
Ejerandel: 45,45%
Jan Kvist Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.624' DKK. Igennem holdingselskabet GRENAA LOSSEKOMPAGNI HOLDING ApS har Jan derfor også ejerandele i GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS (100%) samt SUSANNE HIMMELBLÅ ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jan Kvist Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GRENAA LOSSEKOMPAGNI ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.253' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor HANSTHOLM LOSSEKOMPAGNI ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.286' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.422' DKK (FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.579' DKK (FISKERISELSKABET STELLA NOVA ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -830' DKK (SUSANNE HIMMELBLÅ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Stig Bryngelsson.