Ib Schlünssen Derdau
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1991 (33 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GIVE MASKINTEKNIK ApS (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -158' DKK PBH NR. 21.278 ApS (Nu: GIVE MASKINTEKNIK ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 148' DKK PBH NR. 21.278 ApS (Nu: GIVE MASKINTEKNIK ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 506' DKK PBH NR. 21.278 ApS (Nu: GIVE MASKINTEKNIK ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af DERDAU TECH V/IB SCHLÜNSSEN DERDAU (25 år 4 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1991 ved GIVE MASKINTEKNIK ApS (tidligere PBH NR. 21.278 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Ib Schlünssen Derdau i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 23. marts 1995.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014-15 kunne fremvise et underskud på 14' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 19. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DERDAU TECH V/IB SCHLÜNSSEN DERDAU
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DERDAU TECH V/IB SCHLÜNSSEN DERDAU (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.1999
Registreringsdato: 01.05.1999 -
PBH NR. 21.278 ApS (Nu: GIVE MASKINTEKNIK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.03.1995
Registreringsdato: 23.03.1995 -
PBH NR. 21.278 ApS (Nu: GIVE MASKINTEKNIK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.1991
Registreringsdato: 01.02.1991
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.02.1991 - 23.03.1995
Ejerandel: Intet ejerskab