Casper Kronlein
Karrieren startede hos: | MEDITAL AGENCIES A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos MEDITAL AGENCIES A/S (tidligere BALLY AUTOMATER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Casper Kronlein i 21 år 11 måneder, før stoppet d. 7. august 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. januar 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krönlein Import og Eksport Agencies v/Casper Kronlein
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KRONLEIN IMPORT OG EKSPORT AGENCIES V/CASPER KRONLEIN (Nu: Krönlein Import og Eksport Agencies v/Casper Kronlein) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.1994
Registreringsdato: 01.02.1994 -
BALLY AUTOMATER A/S (Nu: MEDITAL AGENCIES A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.1992
Registreringsdato: 07.08.1992 -
ASX 11478 ApS (Nu: AFVIKLINGSSELSKABET MEDITAL AF 31.7.1992 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.1992
Registreringsdato: 07.08.1992
Blå bog (fortsat)
Casper har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1987 - 07.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.09.1970 - 07.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1972 - 22.12.1987
Ejerandel: Intet ejerskab
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 11 måneder fra 1970 til 1992 hos MEDITAL AGENCIES A/S.