Grethe Hansen
Karrieren startede hos: | HANSEN & HUNDEBØL I/S POSTBOKS 27 (Ejer) |
Største overskud: | 5.502' DKK ALUEDA A/S (Nu: FLADDER DANMARK A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -3.967' DKK FROMSSEIER PLANTAGE A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 34.795' DKK ALUEDA A/S (Nu: FLADDER DANMARK A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 77.805' DKK FROMSSEIER PLANTAGE A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos ALUEDA A/S (Nu: FLADDER DANMARK A/S) (2019-20) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for flere år siden ved HANSEN & HUNDEBØL I/S POSTBOKS 27 med titlen som Ejer. Grethe Hansen købte en part af virksomheden d. 1. juli 1973 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Grethe af: Keld Otting Hundebøl. Rollen som Ejer bestred Grethe i 37 år 2 måneder, før stoppet den 30. september 2010.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H & H AF 1. JULI 1982 A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
H & H AF 1. JULI 1982 A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2010
Registreringsdato: 30.11.2010 -
FROMSSEIER PLANTAGE A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2010
Registreringsdato: 30.11.2010 -
ALUEDA A/S (Nu: FLADDER DANMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2010
Registreringsdato: 30.11.2010
Blå bog (fortsat)
Grethe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.12.2005 - 30.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1985 - 30.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1985 - 30.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.12.1982 - 30.11.2010
Ejer
30.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.1978 - 30.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Grethe har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 1 måned fra 1978 til 2010 hos FLADDER DANMARK A/S.
En af de forbindelser som går igen i Grethe' netværk er Keld Otting Hundebøl.