Per Kristensen Trans
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERMESTER PER TRANS (Ejer) |
Største overskud: | 1.165' DKK PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -472' DKK PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.423' DKK PER TRANS HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 5.207' DKK PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER TRANS HOLDING ApS (22 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 1999 hos TØMRERMESTER PER TRANS i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Per Kristensen Trans der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Per i 11 år 2 måneder, før stoppet d. 30. juni 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PER TRANS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PER TRANS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2024
Registreringsdato: 01.09.2024 -
MOLLERUP MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
TØMRERMESTER PER TRANS (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2010
Registreringsdato: 30.06.2010
Blå bog (fortsat)
Per har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
14.12.2001 - 01.09.2024
Reel ejer
08.08.2019 - 01.09.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2004 - 31.08.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
19.04.1999 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) kunne fremvise et overskud på 1.165' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS) kunne fremvise et underskud på 472' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 385' DKK (PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 2.642' DKK (PER TRANS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 464' DKK (PER TRANS ApS (Nu: Vils Tømrer ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Jonas Mark Rytter.