Kirstine Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLUM II Holding A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.035' DKK A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S) (2022) |
Største underskud: | -3.419' DKK A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 27.626' DKK A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S) (2023) |
Største gæld: | 63.890' DKK A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karlog-Air v/Kirstine Karlog Mortensen (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1986 i SOLUM II Holding A/S (tidligere A/S PSE 10 NR. 1060) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Kirstine Mortensen i 7 år 1 måned, før fratrædelsen d. 6. juli 1993.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 3.899' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KARLOG HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TEAM KARLOG ApS
Via KARLOG HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
KARLOG HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2008
Tidslinje (16)
-
KARLOG-AIR V/KIRSTINE KARLOG MORTENSEN (Nu: Karlog-Air v/Kirstine Karlog Mortensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013 -
KARLOG AIR FLIGHT CENTER ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2011
Registreringsdato: 01.06.2011 -
KARLOG AIR CHARTER ApS (Nu: KARLOG AIR CHARTER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2011
Registreringsdato: 01.06.2011
Blå bog (fortsat)
Kirstine har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.02.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1992 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.09.2004 - 01.06.2011
Bestyrelsesmedlem
21.05.2007 - 01.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.09.2004 - 01.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirstine Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KARLOG HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.313' DKK. Gennem holdingselskabet KARLOG HOLDING ApS har Kirstine derfor også andele i TEAM KARLOG ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Kirstine Mortensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KARLOG HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 462' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor KARLOG HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.899' DKK (A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (KARLOG HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 27.626' DKK (A/S PSE 10 NR. 1060 (Nu: SOLUM II Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.313' DKK (KARLOG HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kirstine' netværk er Henning Mortensen.