Orla Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEAGULL A/S (Revisor) |
Største overskud: | 3.304' DKK DAN SALMON A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 21.640' DKK DAN SALMON A/S (2020) |
Største gæld: | 59.607' DKK DAN SALMON A/S (2014) |
Flest årsværk: | 95 årsværk hos DAN SALMON A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af RÅDGIVNING V/ORLA NIELSEN (28 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1987 ved SEAGULL A/S (tidligere ApS KBUS 8 NR.2357) som Revisor. Denne rolle havde Orla Nielsen i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen den 16. april 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. april 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RÅDGIVNING V/ORLA NIELSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
DAN SALMON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
DAN SALMON A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2005
Registreringsdato: 01.09.2005 -
A/S PSE NR. 2888 (Nu: VESTLAX HIRTSHALS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.1999
Registreringsdato: 15.03.1999
Blå bog (fortsat)
Orla har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.10.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2005 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.1988 - 15.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.08.1988 - 25.11.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
01.06.1987 - 16.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Orla Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved DAN SALMON A/S der præsenterede et overskud på 3.304' DKK.
Orla har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2005 til 2024 hos DAN SALMON A/S.