Bodil Kofoed Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 1983 (41 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lægerne Iversen og Richardt (Ejer) |
Største overskud: | 3.532' DKK BKIH ApS (2018) |
Største underskud: | -811' DKK BKIH ApS (2022) |
Største egenkapital: | 11.242' DKK JENSEN & IVERSEN ApS (Nu: Gloria Finis Ejendomme ApS) (2018) |
Største gæld: | 24.008' DKK JENSEN & IVERSEN ApS (Nu: Gloria Finis Ejendomme ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JENSEN & IVERSEN ApS (Nu: Gloria Finis Ejendomme ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE BODIL KOFOED IVERSEN (39 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1983 i Lægerne Iversen og Richardt (tidligere Lægerne Dall,Iversen og Richardt) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Ninna Green Dall at Bodil Kofoed Iversen stiftede Lægerne Iversen og Richardt den dag i januar 1983. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Bodil i 27 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BKIH ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BKIH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
LÆGE BODIL KOFOED IVERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
JENSEN & IVERSEN ApS (Nu: Gloria Finis Ejendomme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.05.2019
Registreringsdato: 20.05.2019 -
BKIH ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.09.2012
Registreringsdato: 04.09.2012
Blå bog (fortsat)
Bodil har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
28.06.1984 - 16.10.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
24.06.1997 - 20.05.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
31.08.2012 - 04.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
30.01.1983 - 31.12.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BKIH ApS kunne fremvise et overskud på 3.532' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BKIH ApS kunne fremvise et underskud på 811' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 904' DKK (BKIH ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.821' DKK (BKIH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.492' DKK (JENSEN & IVERSEN ApS (Nu: Gloria Finis Ejendomme ApS)).