Kaj Baun Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAGTHYTTEN V/KAJ BAUN CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 388' DKK DANPOL - IMPORT ApS (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 971' DKK DANPOL - IMPORT ApS (2023) |
Største gæld: | 652' DKK DANPOL - IMPORT ApS (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos DANPOL - IMPORT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAGTHYTTEN V/KAJ BAUN CHRISTENSEN (32 år 1 måned) |
Det startede for alvor for nu meget længe siden i JAGTHYTTEN V/KAJ BAUN CHRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kaj Baun Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kaj i 32 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen værtshuse, bodegaer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DANPOL - IMPORT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DANPOL - IMPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
DANPOL - IMPORT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
DANPOL - IMPORT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2017
Registreringsdato: 02.01.2017 -
Danpol - Import (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007 -
JAGTHYTTEN V/KAJ BAUN CHRISTENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2007
Registreringsdato: 31.12.2007
Blå bog (fortsat)
Kaj har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2003 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.1975 - 31.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DANPOL - IMPORT ApS kunne offentliggøre et overskud på 388' DKK.