Kim Danielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ONTRIS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 586' DKK KD ApS (2022) |
Største underskud: | -281' DKK KD ApS (2015) |
Største egenkapital: | 48' DKK ONTRIS.COM IVS (Nu: ONTRIS.COM ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.146' DKK KD ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Discover Business Opportunities IVS (Nu: Discover Business Opportunities ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KD ApS (17 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2007 i ONTRIS ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Kim Danielsen i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 3. december 2012.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor andre tjenesteydelser i forbindelse med transport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 20. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Sommerhus rengøring
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Discover Business Opportunities ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Genkende ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab -
KD ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Discover Business Opportunities IVS (Nu: Discover Business Opportunities ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.09.2024
Registreringsdato: 21.09.2024 -
Discover Business Opportunities IVS (Nu: Discover Business Opportunities ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2024
Registreringsdato: 21.09.2024 -
Genkende ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.08.2024
Registreringsdato: 16.08.2024
Blå bog (fortsat)
Kim har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
16.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
15.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2018 - 12.04.2018
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.2018 - 21.09.2024
Reel ejer
12.04.2018 - 06.03.2024
Ejer
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Direktør og Reel ejer
16.09.2014 - 02.09.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.07.2007 - 18.04.2024
Reel ejer
04.07.2007 - Stadig aktiv
Ejer
18.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor KD ApS kunne fremvise et overskud på 586' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor KD ApS kunne fremvise et underskud på 281' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Fiona Elnegaard Danielsen.