Charlotte Falkenberg
Erhvervsaktiv siden: | 6. jul. 2015 (9 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | showerdot IVS (Direktør) |
Største overskud: | 89' DKK Goal11 Aps (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 138' DKK Goal11 Aps (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Goal11 Aps (1 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2015 ved showerdot IVS som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Charlotte Falkenberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Direktør, Ejer og Stifter havde Charlotte i 1 år 1 måned, før fratrædelsen den 10. august 2016.
Virksomheden opererede indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. august 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Falkenberg Studio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Falkenberg Studio (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2023
Registreringsdato: 04.06.2023 -
Goal11 Aps (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020 -
Goal11 Aps
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2020
Registreringsdato: 03.11.2020
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
04.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
06.11.2018 - 03.11.2020
Ejer og Direktør
01.01.2019 - 03.11.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.07.2015 - 25.08.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Goal11 Aps fremviste et overskud på 89' DKK.