Hans Ulrik Krogh Holm
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1980 (43 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIDTJYSK HULMURSISOLERING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 533' DKK UH EJENDOMSINVEST ApS (2018) |
Største underskud: | -8.793' DKK EJENDOMSSELSKABET STENAGER ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.199' DKK EJENDOMSSELSKABET STENAGER ApS (2014) |
Største gæld: | 20.236' DKK EJENDOMSSELSKABET STENAGER ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af HANS ULRIK HOLM (43 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1980 i MIDTJYSK HULMURSISOLERING ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Hans Ulrik Krogh Holm i 10 år 9 måneder, inden stoppet d. 25. september 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. september 1991.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HANS ULRIK HOLM
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ULRIK HOLM MASKINHANDEL A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ULRIK HOLM MASKINHANDEL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2003
Repræsentant (1)
-
Skovgårdens venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.08.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ULRIK HOLM MASKINHANDEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2003
Tidslinje (17)
-
UH EJENDOMSINVEST ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
Skovgårdens venner
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.08.2023
Registreringsdato: 02.08.2023 -
UH EJENDOMSINVEST ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2022
Registreringsdato: 23.08.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 43 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.11.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
31.08.2005 - 28.08.2023
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.08.2005 - 26.08.2022
Direktør
04.06.2012 - 10.09.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor UH EJENDOMSINVEST ApS landede et overskud på 533' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EJENDOMSSELSKABET STENAGER ApS landede et underskud på 8.793' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Thomas Lund Holm.