Ejnar Rosenhøj
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GIVE DÆKCENTER V/EJNAR ROSENHØJ (Ejer) |
Største overskud: | 211' DKK GIVE DÆKCENTER ApS (2019) |
Største underskud: | -418' DKK GIVE DÆKCENTER ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.471' DKK GIVE DÆKCENTER ApS (2014) |
Største gæld: | 4.451' DKK GIVE DÆKCENTER ApS (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos GIVE DÆKCENTER ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af GIVE DÆKCENTER ApS (21 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1986 i GIVE DÆKCENTER V/EJNAR ROSENHØJ i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Ejnar Rosenhøj der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ejnar i 17 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen dækservice. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Give Dæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GIVE DÆKCENTER ApS
Via Give Dæk Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Give Dæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2024 -
GIVE DÆKCENTER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
GIVE DÆKCENTER ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
Give Dæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
Give Dæk Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024
Blå bog (fortsat)
Ejnar har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
24.04.2003 - 24.01.2024
Direktør og Reel ejer
24.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.03.1986 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejnar Rosenhøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Give Dæk Holding ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet Give Dæk Holding ApS har Ejnar derfor også andele i GIVE DÆKCENTER ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ejnar Rosenhøj, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor GIVE DÆKCENTER ApS kunne fremvise et overskud på 211' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor GIVE DÆKCENTER ApS kunne fremvise et underskud på 418' DKK.