Bjarne Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1984 (39 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SK-STÅL V/BJARNE KRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.133' DKK KECON A/S (2016) |
Største underskud: | -3.939' DKK KECON A/S (2021) |
Største egenkapital: | 21.044' DKK BJARNE KRISTENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS) (2023) |
Største gæld: | 33.605' DKK KECON A/S (2021) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos KECON A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af KE EJENDOM ApS (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1984 ved SK-STÅL V/BJARNE KRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Bjarne Kristensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Bjarne i 14 år 10 måneder, før stoppet den 1. oktober 1999.
Virksomheden opererede indenfor vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KE 2024 HOLDING ApS
Via B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS -
KE EJENDOM ApS
Via KE 2024 HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KE EJENDOM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.1999 -
B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2005 -
KE 2024 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
KECON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
KECON A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
KECON A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1999 - 25.06.2022
Direktør
25.06.1999 - 26.06.2022
Reel ejer
28.12.2012 - 30.06.2024
Bestyrelsesmedlem
26.06.2022 - 31.03.2023
Bestyrelsesmedlem
01.04.2023 - 30.06.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
26.07.2004 - 28.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 21.044' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet KE 2024 HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bjarne Kristensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor KECON A/S kunne offentliggøre et overskud på 5.133' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KECON A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.939' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.382' DKK (BJARNE KRISTENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.044' DKK (BJARNE KRISTENSEN HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: B.K. HOLDING, SKÆLSKØR, ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.771' DKK (KECON EJENDOM ApS (Nu: KE EJENDOM ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Benny Langkjær Egesø.