Karin Reichert Aass
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1991 (32 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KR Bogføring v/Karin Reichert Aass (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 40' DKK Nye Tider ApS (2023) |
Største gæld: | 176' DKK Nye Tider ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KR Bogføring v/Karin Reichert Aass (32 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1991 ved KR Bogføring v/Karin Reichert Aass (tidligere K.R.P. REGNSKABSSERVICE V/KARIN REICHERT AASS) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Karin Reichert Aass og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Karin nu bestreddet i 32 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KR Bogføring v/Karin Reichert Aass
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nye Tider ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nye Tider ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2021
Tidslinje (5)
-
Nye Tider ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2021
Registreringsdato: 09.05.2021 -
Nye Tider ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2021
Registreringsdato: 09.05.2021 -
SYRENGAARDEN - GRØNHOLT ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2005
Registreringsdato: 08.02.2005
Blå bog (fortsat)
Karin har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
08.12.2003 - 08.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab