Per Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Slangerup Ølhus og Cafe (Ejer) |
Største overskud: | 603' DKK ØL-LABORATORIET K/S (2014) |
Største underskud: | -494' DKK Øl-laboratoriet Aps (Nu: Øl-laboratoriet ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 645' DKK ØL-LABORATORIET K/S (2014) |
Største gæld: | 251' DKK ØL-LABORATORIET K/S (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ØL-LABORATORIET K/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Slangerup Ølhus og Cafe (36 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1988 hos Slangerup Ølhus og Cafe (tidligere HANDEL-OG INGENIØRFIRMA/PER JØRGENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Per Jørgensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Per nu bestreddet i 36 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen fremstilling af øl.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Slangerup Ølhus og Cafe
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Øl-laboratoriet ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Øl-laboratoriet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2021
Repræsentant (1)
-
Slangerup Ølhus håndbrygforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Slangerup Ølhus håndbrygforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.06.2024
Registreringsdato: 14.06.2024 -
Øl-laboratoriet Aps (Nu: Øl-laboratoriet ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021 -
Øl-laboratoriet Aps (Nu: Øl-laboratoriet ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 22.09.2021
Registreringsdato: 22.09.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
19.02.2007 - 14.12.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.02.2007 - 03.06.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor ØL-LABORATORIET K/S kunne offentliggøre et overskud på 603' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Øl-laboratoriet Aps (Nu: Øl-laboratoriet ApS) kunne offentliggøre et underskud på 494' DKK.