Torben Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 23. maj 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tomi Tema v/ Torben Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 117' DKK Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -197' DKK Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 91' DKK Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (2018-19) |
Største gæld: | 448' DKK Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tomi Tema v/ Torben Hansen (19 år 1 måned) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1989 i Tomi Tema v/ Torben Hansen (tidligere Torbens Køreskole v/Torben Hansen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Torben Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Torben i 19 år 1 måned, inden stoppet d. 30. juni 2008.
Virksomheden arbejdede indenfor anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pop'en Otterup ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Pop'en Otterup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018 -
Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2018
Registreringsdato: 24.08.2018 -
Torbens Køreskole v/Torben Hansen (Nu: Tomi Tema v/ Torben Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.05.1989 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2003 - 13.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) fremviste et overskud på 117' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Pop'en Otterup IVS (Nu: Pop'en Otterup ApS) fremviste et underskud på 197' DKK.