Jess Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | EHLERS KONDITORI V/JESS PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.636' DKK JAS AF 15.10.2009 ApS (2023) |
Største underskud: | -455' DKK Jess Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.271' DKK Jess Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 1.974' DKK S&J wine ApS (Nu: Jessvin ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos JAS AF 15.10.2009 ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af JAS AF 15.10.2009 ApS (17 år) |
Det startede for alvor en dag i 1989 i EHLERS KONDITORI V/JESS PEDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jess Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jess i 12 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2002.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jess Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JAS AF 15.10.2009 ApS
Via Jess Holding ApS -
Jessvin ApS
Via Jess Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Jess Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2019 -
Jessvin ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2017
Tidslinje (16)
-
AJ2021 ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
AJ2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021 -
MAJ KØBENHAVN 2014 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2021
Registreringsdato: 25.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jess har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
12.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.07.2021 - 17.05.2022
Ejerandel: 50% -
Direktør
20.08.2014 - 19.08.2019
Ejer
01.07.2015 - 25.03.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
21.04.2017 - 23.08.2019
Direktør og Reel ejer
21.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.10.2007 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2015 - 23.08.2019
Reel ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jess Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jess Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.271' DKK. Igennem holdingselskabet Jess Holding ApS har Jess derfor også ejerandele i JAS AF 15.10.2009 ApS (50-66.65%) & Jessvin ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jess Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JAS AF 15.10.2009 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.636' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Jess Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 455' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.636' DKK (JAS AF 15.10.2009 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 88' DKK (S&J wine ApS (Nu: Jessvin ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.271' DKK (Jess Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -69' DKK (S&J wine ApS (Nu: Jessvin ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jess' netværk er Aytekin Dalan.