Claus Bagge
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1987 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | W.B. DENMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.070' DKK REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer) (2016-17) |
Største underskud: | -53' DKK J-C-B ApS (2022) |
Største egenkapital: | 918' DKK REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer) (2017-18) |
Største gæld: | 10.653' DKK REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer) (2020-21) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af W. B. Foods v/Claus Bagge (23 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1987 ved W.B. DENMARK ApS (tidligere MALERFIRMAET SONNE & SØN ApS) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Claus Bagge i 14 år 6 måneder, før stoppet den 11. juli 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. juli 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J-C-B ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AMBER STAR ApS
Via J-C-B ApS
Direktørposter (1)
-
J-C-B ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
W. B. FOODS V/CLAUS BAGGE (Nu: W. B. Foods v/Claus Bagge) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2017
Registreringsdato: 15.05.2017 -
CONTENT DEPOT ApS (Nu: CAPPO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.11.2013
Registreringsdato: 20.11.2013
Blå bog (fortsat)
Claus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2007 - 01.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - 15.05.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2004 - 20.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1989 - 31.07.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor J-C-B ApS kunne offentliggøre et overskud på 638' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor J-C-B ApS kunne offentliggøre et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.924' DKK (REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 678' DKK (REVIDATA. REGISTREREDE REVISORER A/S (Nu: Din Revisor Lyngby A/S Godkendte Revisorer)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 609' DKK (J-C-B ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Juliet Quiloan Nielsen Bagge.