Thomas Hylleborg
H. C. Ørsteds Vej 12, 4690 Haslev, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDIAMINDS ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Go2fit v/Thomas Hylleborg (10 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1999 i MEDIAMINDS ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Thomas Hylleborg i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 11. februar 2002.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Go2fit v/Thomas Hylleborg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Media Minds v/Thomas Hylleborg (Nu: Go2fit v/Thomas Hylleborg) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2014
Registreringsdato: 01.01.2014 -
MEDIAMINDS ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2007
Registreringsdato: 24.06.2007 -
MEDIAMINDS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.05.2002
Registreringsdato: 13.05.2002
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
28.06.1999 - 11.02.2002
Direktør
13.05.2002 - 24.06.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?